KRS 0000637705
NIP6772407785
REGON36541675200000
NazwaFORIS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORIS PLUS
Data rejestracji 19 wrz 2016 (8 lat temu) 19 wrz 2016
Data usunięcia 03 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMIARKI, 23, KRAKÓW, 30-384, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772407785
data rejestracji 10 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKEMRE HADI ERVERDI
Wspólnik
2016-09-19
2020-02-06
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
LIUDMYLA BEVZ
Wspólnik
2016-09-19
2020-05-27
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
HASAN SAGOL
Wspólnik
2020-02-06
2023-02-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
SERHII DATSIV
Wspólnik
2020-05-27
2023-02-03
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.500,00 ZŁ
1977-06-12
SERHII DATSIV
Beneficjent
1977-06-12
LIUDMYLA BEVZ
reprezentant
SERHII DATSIV
Likwidator
2021-04-22
2023-02-03
1977-06-12
SERHII DATSIV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EMRE HADI ERVERDI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-19
2017-11-06
LIUDMYLA BEVZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-19
2021-04-22
2016-09-19
2020-02-06
MIROPLAST EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-02-06
2021-04-22
FORIS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-09-19
2017-07-05
UL. SALWATORSKA, 14, KRAKÓW, 30-109, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie