KRS 0000637035
NIP7811933143
REGON36540528600000
NazwaSUMM-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUMM-IT
Data rejestracji 16 wrz 2016 (8 lat temu) 16 wrz 2016
Data usunięcia 13 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GŁOGOWSKA, 31, POZNAŃ, 60-702, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@SUMM-IT.PL
Dane podatkowe
NIP 7811933143
data rejestracji 06 paź 2016
status Czynny
08109013460000000147420078
SANPL 2 Oddział w Poznaniu
ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA
75114011240000348173001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
21114011240000348173001003
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
37114011240000348173001006
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
48114011240000348173001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
64114011240000348173001005
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
91114011240000348173001004
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMAGDALENA WENCEL
Wspólnik
2019-05-21
2022-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
WOJCIECH WENCEL
Wspólnik
2016-09-16
2022-01-13
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ
RAFAŁ PIOTR CHOMICZ
Wspólnik
2016-09-16
2019-05-21
150 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
WOJCIECH WENCEL
Beneficjent
DAVID GABRIEL
Beneficjent
1980-07-18
WOJCIECH WENCEL
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH WENCEL
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
DAVID GABRIEL
Beneficjent
51 % UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
WOJCIECH WENCEL
PREZES ZARZĄDU
2016-09-16
2022-01-13
RAFAŁ PIOTR CHOMICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-16
2019-02-12
2016-09-16
2017-01-10
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 77A, POZNAŃ, 60-528, POZNAŃ, POLSKA
2017-01-10
2018-03-21
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 77A, POZNAŃ, 60-529, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie