KRS 0000636782
NIP2050004917
REGON36541847800000
NazwaCOMELIT S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOMELIT S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCOMELIT SOCIETÁ PER AZIONI (SPÓŁKA AKCYJNA)
Data rejestracji 16 wrz 2016 (8 lat temu) 16 wrz 2016
Data usunięcia 12 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. TEOFILA LENARTOWICZA, 190, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1, CASTELFIDARDO, 60022, CASTELFIDARDO, WŁOCHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2611 PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4652 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃALESSANDRO SCHIAVONI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-09-16
2019-03-18
AGNIESZKA GÓRECKA
Likwidator
2019-03-18
2020-05-12
MARIA TERESA BORTOLUZZI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2020-05-12
FULVIA MARCHIANI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2020-05-12
UMBERTO MATTEUCCI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2020-05-12
GIOVANNA BORTOLUZZI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2020-05-12
MAURO SEBASTIANELLI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2020-05-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED OSOBAMI TRZECIMI I SĄDAMI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU JEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY, WICEPREZESOWI. 2. PREZES ZARZĄDU MOŻE DELEGOWAĆ UPRAWNIENIA , Z OGRANICZENIAMI UZNANYMI PRZEZ NIEGO ZA STOSOWNE, JEDNEMU LUB WIĘKSZEJ LICZBIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTOROWI BĄDŹ DYREKTOROM LUB PEŁNOMOCNIKOM, WSPÓLNIE BĄDŹ ODDZIELNIE.
ANDREA SCHIAVONI
CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2016-09-16
2019-03-18
CRISTIANO MORBIDONI
CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2016-09-16
2019-03-18
CRISTINA CAMPANARI
PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2016-09-16
2019-03-18
SIMONE MORBIDONI
CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2016-09-16
2019-03-18
ALESSANDRO SCHIAVONI
CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2016-09-16
2019-03-18
2016-09-16
2019-03-18
COMELIT S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2016-09-16
2017-02-06
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1, CASTELFIDARO, 60022, CASTELFIDARO, WŁOCHY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie