KRS 0000635965
NIP9452197589
REGON36534808000000
NazwaSPG GROUP PIOTR FRANUS - STANISŁAW WÓJS SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSPG GROUP PIOTR FRANUS - STANISŁAW WÓJS
Data rejestracji 07 wrz 2016 (8 lat temu) 07 wrz 2016
Data usunięcia 30 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. CZYŻYŃSKA, 21, KRAKÓW, 31-571, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SPGGROUP@SPGGROUP.EU
Dane podatkowe
NIP 9452197589
data rejestracji 07 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓWPIOTR JACEK FRANUS
Wspólnik
2016-09-07
2021-09-30
STANISŁAW WÓJS
Wspólnik
2016-09-07
2021-09-30
STANISŁAW WÓJS
Beneficjent
PIOTR JACEK FRANUS
Beneficjent
STANISŁAW WÓJS
reprezentant
PIOTR JACEK FRANUS
reprezentant
STANISŁAW WÓJS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PIOTR JACEK FRANUS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR JACEK FRANUS
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-07
2021-09-30
STANISŁAW WÓJS
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-07
2021-09-30
2016-09-07
2021-09-30
SPÓŁKA JAWNA
2016-09-07
2021-09-30
SPG GROUP PIOTR FRANUS - STANISŁAW WÓJS SPÓŁKA JAWNA
2016-09-07
2021-09-30
UL. CZYŻYŃSKA, 21, KRAKÓW, 31-571, KRAKÓW, POLSKA
2016-09-07
2021-09-30
3319Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie