KRS 0000635835
NIP5242808470
REGON36539095200000
NazwaTEXAS HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTEXAS HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II
Data rejestracji 13 wrz 2016 (8 lat temu) 13 wrz 2016
Data usunięcia 18 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚW. JACKA ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABARTOSZ JAN SZEWCZYK
Wspólnik
2016-09-13
2021-02-18
Wspólnik
2016-09-13
2021-02-18
36232494300000
MAGDALENA EWA SZEWCZYK
Wspólnik
2018-02-06
2018-09-19
MAGDALENA EWA KWIEK
Wspólnik
2018-10-18
2021-02-11
STEMAR CAPITAL PARTNERS LIMITED
Wspólnik
2021-02-11
2021-02-18
BARTOSZ JAN SZEWCZYK
Beneficjent
BARTOSZ JAN SZEWCZYK
reprezentant
BARTOSZ JAN SZEWCZYK
Beneficjent
JEDYNY WSPÓLNIK TEXAS HOLDINGS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TEXAS HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEJ JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ - TEXAS HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA I DO SKŁADANIA W JEGO IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA (ZARZĄD WIELOOSOBOWY) -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI BARTOSZ JAN SZEWCZYK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-13
2021-02-18
36232494300000
2016-09-13
2021-02-18
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-13
2021-02-18
TEXAS HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-13
2021-02-18
UL. ŚW. JACKA ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
2016-09-13
2021-02-18
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-09-13
2021-02-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-09-13
2021-02-18
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-09-13
2021-02-18
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2016-09-13
2021-02-18
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-09-13
2021-02-18
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2016-09-13
2021-02-18
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2016-09-13
2021-02-18
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-09-13
2021-02-18
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2016-09-13
2021-02-18
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie