KRS 0000635523
NIP6312664813
REGON36531343700000
NazwaINTMAT STRUCTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTMAT STRUCTURES
Data rejestracji 05 wrz 2016 (8 lat temu) 05 wrz 2016
Data usunięcia 19 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TORUŃSKA, 27, GLIWICE, 44-122, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@INTMAT-STRUCTURES.PL
Dane podatkowe
NIP 6312664813
data rejestracji 15 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANETA MAŁGORZATA KLEIN
Wspólnik
2016-09-05
2017-12-21
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.000,00;-ZŁ
OLAF FRANCISZEK DUDEK
Wspólnik
2016-09-05
2020-06-03
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00;-ZŁ
Wspólnik
2017-12-21
2021-04-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 25.000,00 ZŁ
24322154300000
WOJCIECH JAN KLEIN
Wspólnik
2017-12-21
2020-06-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WOJCIECH JAN KLEIN
reprezentant
BARTŁOMIEJ KUŚ
reprezentant
WOJCIECH JERZY MARCZYK
Beneficjent
WOJCIECH JERZY MARCZYK
Beneficjent
POSIADA 80% UDZIAŁÓW W FIRMIE POSIADAJACEJ 56% UDZIAŁÓW W ETISOFT SMART SOLUTIONS SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W INTMAT STRUCTURES SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANETA MAŁGORZATA KLEIN
PREZES ZARZĄDU
2016-09-05
2017-12-21
OLAF FRANCISZEK DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-05
2017-12-21
OLAF FRANCISZEK DUDEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-21
2021-04-19
WOJCIECH JAN KLEIN
PREZES ZARZĄDU
2017-12-21
2021-04-19
BARTŁOMIEJ KUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-21
2021-04-19
2016-09-05
2017-12-21
UL. WINCENTEGO POLA, 27, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2017-12-21
2019-05-15
UL. SZARA, 21, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie