KRS 0000634954
NIP9522151062
REGON36537185400000
NazwaRADZIKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaRADZIKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 wrz 2016 (8 lat temu) 08 wrz 2016
Data usunięcia 04 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MRÓWCZA, 208, WARSZAWA, 04-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9522151062
data rejestracji 01 kwi 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJĘDRZEJ ZBIGNIEW RADZIKOWSKI
Beneficjent
LUCJAN JAN RADZIKOWSKI
reprezentant
JĘDRZEJ ZBIGNIEW RADZIKOWSKI
Wspólnik
2016-09-08
2022-10-04
Wspólnik
2016-09-08
2022-10-04
36455778100000
JĘDRZEJ ZBIGNIEW RADZIKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ: RADZIKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMPLEMENTARIUSZA RADZIKOWSKI SP. Z 0.0. REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONKIEM JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST: RADZIKOWSKI LUCJAN JAN
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-08
2022-10-04
36455778100000
2016-09-08
2022-10-04
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-08
2022-10-04
RADZIKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-08
2022-10-04
UL. MRÓWCZA, 208, WARSZAWA, 04-697, WARSZAWA, POLSKA
2016-09-08
2022-10-04
4643Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2016-09-08
2022-10-04
464 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2016-09-08
2022-10-04
466 - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
2016-09-08
2022-10-04
467 - POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
2016-09-08
2022-10-04
471 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-09-08
2022-10-04
461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2016-09-08
2022-10-04
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2016-09-08
2022-10-04
2640Z - PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
2016-09-08
2022-10-04
477 - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-09-08
2022-10-04
952 - NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Kms 145/20
2022-07-28
2024-02-09
62.45 PLN
Wa XIII NsRejKRS 16453/19/673
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Piotr Szewc Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie