KRS 0000634327
NIP1132916771
REGON36526938600000
NazwaZNAK WULKAN PRO CZUBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaZNAK WULKAN PRO CZUBA
Data rejestracji 29 sie 2016 (8 lat temu) 29 sie 2016
Data usunięcia 09 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JUGOSŁOWIAŃSKA, 15, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1132916771
data rejestracji 28 paź 2016
status Czynny
91194010763238486800000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHTOMASZ JACEK CZUBA
Wspólnik
2016-08-29
2021-07-09
ŁUKASZ PAWEŁ CZUBA
Wspólnik
2021-04-08
2021-07-09
TOMASZ JACEK CZUBA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ JACEK CZUBA
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ CZUBA
Beneficjent
TOMASZ JACEK CZUBA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGAJĄ UZYSKANIA POTWIERDZONEJ NA PIŚMIE WYŁĄCZNEJ ZGODY WSPÓLNIKA TOMASZA JACKA CZUBY ALBO WSPÓLNIKA ŁUKASZA PAWŁA CZUBY
ŁUKASZ PAWEŁ CZUBA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGAJĄ UZYSKANIA POTWIERDZONEJ NA PIŚMIE WYŁĄCZNEJ ZGODY WSPÓLNIKA TOMASZA JACKA CZUBY ALBO WSPÓLNIKA ŁUKASZA PAWŁA CZUBY
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-29
2021-04-08
36113909500000
ŁUKASZ PAWEŁ CZUBA
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-08
2021-07-09
2016-08-29
2021-04-08
ZNAK WULKAN PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie