KRS 0000634307
NIP5851475378
REGON36527870600000
NazwaMULTINOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTINOVUM
Data rejestracji 31 sie 2016 (8 lat temu) 31 sie 2016
Data usunięcia 09 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OSKARA KOLBERGA, 16C, SOPOT, 81-881, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email POCZTA@MULTINOVUM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIAGATA RACZKOWSKA
Wspólnik
2016-08-31
2024-01-09
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
AGATA RACZKOWSKA
Beneficjent
JAN RACZKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
AGATA RACZKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN RACZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-31
2024-01-09
AGATA RACZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-31
2024-01-09
2016-08-31
2024-01-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-31
2024-01-09
MULTINOVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-31
2024-01-09
UL. OSKARA KOLBERGA, 16C, SOPOT, 81-881, SOPOT, POLSKA
2016-08-31
2024-01-09
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2016-08-31
2024-01-09
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2016-08-31
2024-01-09
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2016-08-31
2024-01-09
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2016-08-31
2024-01-09
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2016-08-31
2024-01-09
6391Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
2016-08-31
2024-01-09
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-08-31
2024-01-09
8551Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
2016-08-31
2024-01-09
8552Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
2016-08-31
2024-01-09
9002Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
Km 1883/21
2021-12-31
2023-10-13
1271.66 PLN
Nc-e1541342/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Karolina Dzioba Kancelaria Komornicza nr XXVI w Toruniu
Km 48/23
2023-06-14
2023-11-29
3107.53 PLN
VI Nc-e 1046067/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Paweł Stolc Kancelaria Komornicza nr IV w Starogardzie Gdańskim
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie