KRS 0000634282
NIP8522623448
REGON36530381200000
NazwaALL4FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALL4FOOD
Data rejestracji 02 wrz 2016 (8 lat temu) 02 wrz 2016
Data usunięcia 30 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO, 30, SZCZECIN, 70-304, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWPRZEMYSŁAW JACEK BRZEZIŃSKI
Wspólnik
2016-09-02
2017-04-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
AHMET YOGURTCU
Wspólnik
2016-09-02
2023-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
AHMET YOGURTCU
Prokurent
2016-09-02
2017-04-27
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRZY WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA DO RÓWNOWARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRZY WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA O RÓWNOWARTOŚCI POWYŻEJ 5000 ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW JACEK BRZEZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-02
2017-04-27
AHMET YOGURTCU
PREZES ZARZĄDU
2017-04-27
2023-08-30
2016-09-02
2017-04-04
UL. ZYGMUNTA BERLINGA, 1, SZCZECIN, 71-294, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie