KRS 0000634274
NIP6793133028
REGON36525766700000
NazwaGASTROMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGASTROMEDICA
Data rejestracji 29 sie 2016 (8 lat temu) 29 sie 2016
Data usunięcia 10 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYDLÓWKA, 42A, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793133028
data rejestracji 07 lip 2017
status Zwolniony
75114020040000340276512449
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWTOMASZ KOWALCZYK
Wspólnik
2016-08-29
2019-06-10
113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.300,00 ZŁOTYCH.
KRZYSZTOF FIGUŁA
Wspólnik
2016-08-29
2019-06-10
113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.300,00 ZŁOTYCH.
KRZYSZTOF FIGUŁA
Prokurent
2017-10-25
2019-06-10
SAMOISTNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ FIGUŁA
Beneficjent
TOMASZ FRANCISZEK KOWALCZYK
Beneficjent
ROBERT PASIERBEK
reprezentant
KRZYSZTOF ANDRZEJ FIGUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA GASTROMEDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TOMASZ FRANCISZEK KOWALCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA GASTROMEDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-29
2017-04-14
ROBERT PASIERBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-25
2019-06-10
KRZYSZTOF FIGUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-29
2017-10-25
2016-08-29
2019-06-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-29
2019-06-10
GASTROMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-29
2019-06-10
UL. RYDLÓWKA, 42A, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
2016-08-29
2019-06-10
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2017-10-25
2019-06-10
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2017-10-25
2019-06-10
8610Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
2017-10-25
2019-06-10
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2017-10-25
2019-06-10
8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
2017-10-25
2019-06-10
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2017-10-25
2019-06-10
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2017-10-25
2019-06-10
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2017-10-25
2019-06-10
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie