KRS 0000633962
NIP9671379646
REGON36535363200000
NazwaSTOWARZYSZENIE DLA BYDGOSZCZY
Krótka nazwaDLA BYDGOSZCZY
Data rejestracji 08 wrz 2016 (8 lat temu) 08 wrz 2016
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. JANA ZAMOYSKIEGO, 2A, BYDGOSZCZ, 85-063, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9671379646
data rejestracji 16 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJJAROSŁAW JĘDRYCZKA
Likwidator
2022-05-20
2022-09-15
MARIUSZ CZARRA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-08
2022-09-15
ROBERT TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-08
2022-09-15
ADAM WAŚKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-09-08
2022-09-15
EWELINA KAPCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-08
2022-09-15
RADOSŁAW SZYMON SIADKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-08
2018-03-20
FILIP PATRYK PASTWA
Członek Organu Nadzoru
2018-03-20
2022-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI PISM WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
JAROSŁAW JĘDRYCZKA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-08
2022-05-20
DARIUSZ STANISŁAW CZERMAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-08
2022-05-20
DAWID PŁOCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-08
2022-05-20
2016-09-08
2022-05-20
STOWARZYSZENIE DLA BYDGOSZCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie