KRS 0000633733
NIP8133726444
REGON36525877300000
NazwaPRAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRAWNICZA
Data rejestracji 30 sie 2016 (8 lat temu) 30 sie 2016
Data usunięcia 26 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TEOFILA ALEKSANDRA LENARTOWICZA, 10, RZESZÓW, 35-051, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133726444
data rejestracji 21 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJEWELINA KINGA SERAFIN
Wspólnik
2016-08-30
2020-11-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2500 ZŁ
MAŁGORZATA ŁUKASIK
Wspólnik
2016-08-30
2020-11-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2500 ZŁ
EWELINA KINGA SERAFIN
Beneficjent
MAŁGORZATA ŁUKASIK
Beneficjent
MAŁGORZATA ŁUKASIK
reprezentant
MAŁGORZATA ŁUKASIK
Likwidator
2019-05-13
2020-11-26
EWELINA KINGA SERAFIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA ŁUKASIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MAŁGORZATA ŁUKASIK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-30
2019-05-13
EWELINA KINGA SERAFIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-30
2019-05-13
2016-08-30
2019-05-13
PRAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie