KRS 0000633729
NIP9562319378
REGON36522690000000
NazwaINSIDE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOOD MOOD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINSIDE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOOD MOOD
Data rejestracji 25 sie 2016 (8 lat temu) 25 sie 2016
Data usunięcia 12 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PROSTA, 12/14, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email ALIINTERIEURS@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 9562319378
data rejestracji 06 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEALICJA LASKOWSKA
Wspólnik
2016-08-25
2020-11-12
ALICJA LASKOWSKA
Prokurent
2016-08-25
2020-11-12
PROKURA SAMOISTNA
ALICJA LASKOWSKA
Beneficjent
TOMASZ ADAM LASKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ ADAM LASKOWSKI
reprezentant
ALICJA LASKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INSIDE PARK SP. ZO.O. KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI INSIDE PARK SP. ZO.O. SP. KOM
TOMASZ ADAM LASKOWSKI
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INSIDE PARK SP Z O O KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W INSIDE PARK SP. Z O.O. SP. KOM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - HONEST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU TOMASZ ADAM LASKOWSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-25
2020-11-12
36476760400000
2016-08-25
2017-04-11
HONEST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-08-25
2018-04-18
UL. PROSTA, 12-14, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie