KRS 0000633555
NIP7811932706
REGON36534291800000
NazwaZENON RYBARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaZENON RYBARCZYK
Data rejestracji 07 wrz 2016 (8 lat temu) 07 wrz 2016
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres OSIEDLE PLATANOWE, 11, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7811932706
data rejestracji 20 gru 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2016-09-07
2022-11-17
36521797500000
ZENON JAN RYBARCZYK
Wspólnik
2016-09-07
2022-11-17
MAGDALENA RYBARCZYK MARCINIAK
Wspólnik
2016-09-07
2023-01-09
ANNA MARIA SZAFRAN
Wspólnik
2016-09-07
2018-01-31
ZENON JAN RYBARCZYK
Wspólnik
2022-11-17
2023-01-09
ZENON JAN RYBARCZYK
Beneficjent
MAGDALENA RYBARCZYK MARCINIAK
Beneficjent
ZENON JAN RYBARCZYK
zgłaszający - wspólnik spółki
MAGDALENA RYBARCZYK MARCINIAK
Prokurent
2018-01-31
2023-01-09
PROKURA SAMOISTNA
ZENON JAN RYBARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MAGDALENA RYBARCZYK MARCINIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI W WYSOKOŚCI 25% ZYSKU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI "BIG PLUS NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-07
2022-11-17
36521797500000
ZENON JAN RYBARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2022-11-17
2023-01-09
2016-09-07
2022-11-17
BIG PLUS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-09-07
2018-03-20
UL. KAMIENNA, 16, WYSOGOTOWO, 62-081, WYSOGOTOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie