KRS 0000633206
NIP5833212958
REGON36521663900000
NazwaPOMORSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY "IMPULS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOMORSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY "IMPULS"
Data rejestracji 23 sie 2016 (8 lat temu) 23 sie 2016
Data usunięcia 27 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWIESŁAW MAREK CHADAJ
Wspólnik
2016-08-23
2022-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
WIESŁAW MAREK CHADAJ
Beneficjent
WIESŁAW MAREK CHADAJ
reprezentant
WIESŁAW MAREK CHADAJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIESŁAW MAREK CHADAJ
PREZES ZARZĄDU
2016-08-23
2019-07-11
MIRELA KATARZYNA STOPA
PREZES ZARZĄDU
2020-02-28
2022-09-27
2016-08-23
2019-09-10
UL. SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
2019-09-10
2020-02-28
GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie