KRS 0000632873
NIP9291895100
REGON36518779000000
NazwaSTREAMSOFT DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTREAMSOFT DEWELOPER
Data rejestracji 18 sie 2016 (8 lat temu) 18 sie 2016
Data usunięcia 06 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 11, ZIELONA GÓRA, 65-077, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWDARIUSZ WALDEMAR CHOJNACKI
Wspólnik
2016-08-18
2021-10-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00; ZŁ
JACEK TADEUSZ SZAFERSKI
Wspólnik
2016-08-18
2021-10-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00; ZŁ
CEZARY STANISŁAW MIADZIOŁKO
Wspólnik
2016-08-18
2021-10-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00; ZŁ
CEZARY STANISŁAW MIADZIOŁKO
Likwidator
2021-02-08
2021-10-06
CEZARY STANISŁAW MIADZIOŁKO
Beneficjent
JACEK TADEUSZ SZAFERSKI
Beneficjent
CEZARY STANISŁAW MIADZIOŁKO
reprezentant
DARIUSZ WALDEMAR CHOJNACKI
Beneficjent
JACEK TADEUSZ SZAFERSKI
reprezentant
DARIUSZ WALDEMAR CHOJNACKI
reprezentant
CEZARY STANISŁAW MIADZIOŁKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK TADEUSZ SZAFERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ WALDEMAR CHOJNACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ WALDEMAR CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-18
2021-02-08
JACEK TADEUSZ SZAFERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-18
2021-02-08
CEZARY STANISŁAW MIADZIOŁKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-18
2021-02-08
2016-08-18
2021-02-08
STREAMSOFT DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-18
2017-11-09
UL. JULIUSZA KOSSAKA, 10, ZIELONA GÓRA, 65-140, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie