KRS 0000631433
NIP5842752200
REGON36512255900000
NazwaMODERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMODERHOUSE
Data rejestracji 08 sie 2016 (8 lat temu) 08 sie 2016
Data usunięcia 09 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842752200
data rejestracji 01 paź 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMAŁGORZATA IWONA CZULIŃSKA
Wspólnik
2016-08-08
2021-11-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF PIOTR CZULIŃSKI
Wspólnik
2016-08-08
2021-11-10
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZL
Wspólnik
2021-11-10
2024-01-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
36407201000000
MAŁGORZATA IWONA CZULIŃSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF PIOTR CZULIŃSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA IWONA CZULIŃSKA
reprezentant
KRZYSZTOF PIOTR CZULIŃSKI
reprezentant
MAŁGORZATA IWONA CZULIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF PIOTR CZULIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI (MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH) ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST DYREKTOR SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM.
KRZYSZTOF PIOTR CZULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-08
2021-11-10
MAŁGORZATA IWONA CZULIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-08
2020-09-15
STEPAN MYKHNYCH
PREZES ZARZĄDU
2021-11-10
2024-01-09
2016-08-08
2017-08-24
WERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-08
2017-08-24
UL. WODNIKA, 50, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
2017-08-24
2021-04-29
UL. WACŁAWA BALCERSKIEGO, 14A, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie