KRS 0000631236
NIP8531519880
REGON36516975600000
NazwaBLU ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLU ENERGY
Data rejestracji 16 sie 2016 (8 lat temu) 16 sie 2016
Data usunięcia 20 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 53, PYRZYCE, 74-200, PYRZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWOKLAUDIA SWENDERSKA
Wspólnik
2016-08-16
2021-10-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
OLIWIER ZALEWSKI
Wspólnik
2021-10-06
2023-11-20
95
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF ANDRZEJ ROSIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-16
2021-10-06
OLIWIER ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-10-06
2023-11-20
2016-08-16
2023-11-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-16
2023-11-20
BLU ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-16
2023-11-20
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 53, PYRZYCE, 74-200, PYRZYCE, POLSKA
2016-08-16
2023-11-20
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2016-08-16
2023-11-20
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-08-16
2023-11-20
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2016-08-16
2023-11-20
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-08-16
2023-11-20
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2016-08-16
2023-11-20
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-08-16
2023-11-20
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2016-08-16
2023-11-20
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2016-08-16
2023-11-20
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-08-16
2023-11-20
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
GKm 32/22
2023-03-11
2024-04-10
53644.79 PLN
V GC 753/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski Kancelaria Komornicza nr V w Pyrzycach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie