KRS 0000631233
NIP8522622992
REGON36513255200000
NazwaMODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 sie 2016 (8 lat temu) 09 sie 2016
Data usunięcia 20 mar 2018 20 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JAKUBA BOJKI, 28, SZCZECIN, 71-305, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2016-08-09
2018-03-20
36477810500000
ANETA EWA ORŁOWSKA
Wspólnik
2016-08-09
2018-03-20
RADOSŁAW BOGUSŁAW STEBLEWSKI
Wspólnik
2016-08-09
2018-03-20
RADOSŁAW BOGUSŁAW STEBLEWSKI
Likwidator
2018-01-15
2018-03-20
ADRIAN ŁUKASZ WOŁEJSZA
Likwidator
2018-01-15
2018-03-20
ANETA EWA ORŁOWSKA
Prokurent
2016-08-09
2018-01-15
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN WACŁAW ORŁOWSKI
Prokurent
2016-08-09
2018-01-15
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ MODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD W OSOBIE MARKA ORŁOWSKIEGO - PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ RADOSŁAWA STEBLEWSKIEGO - WICEPREZESA ZARZĄDU, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-09
2018-01-15
36477810500000
2016-08-09
2018-01-15
MODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie