KRS 0000631186
NIP6782696549
REGON35157865500000
NazwaBIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBIONAT FEDEROWICZ
Data rejestracji 01 wrz 2016 (8 lat temu) 01 wrz 2016
Data usunięcia 16 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ZAWIŁA, 53, KRAKÓW, 30-390, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIONAT@BIONAT.PL
Dane podatkowe
NIP 6782696549
data rejestracji 01 maj 1999
status Czynny
52160010390002003756554001
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
45124030021111000028857084
PEKAO IV Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15 31-024 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETJOLANTA BARBARA PYRLIK FEDEROWICZ
Wspólnik
2016-09-01
2022-05-16
JACEK TADEUSZ FEDEROWICZ
Wspólnik
2016-09-01
2022-05-16
MICHAŁ FEDEROWICZ
Wspólnik
2022-03-18
2022-05-16
JACEK TADEUSZ FEDEROWICZ
Beneficjent
JOLANTA BARBARA PYRLIK-FEDEROWICZ
Beneficjent
JOLANTA BARBARA PYRLIK-FEDEROWICZ
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
JACEK TADEUSZ FEDEROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
JOLANTA BARBARA PYRLIK-FEDEROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
JOLANTA BARBARA PYRLIK FEDEROWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-01
2022-05-16
JACEK TADEUSZ FEDEROWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-01
2022-05-16
MICHAŁ FEDEROWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2022-03-18
2022-05-16
2016-09-01
2022-05-16
SPÓŁKA JAWNA
2016-09-01
2022-05-16
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA
2016-09-01
2022-05-16
UL. ZAWIŁA, 53, KRAKÓW, 30-390, KRAKÓW, POLSKA
2016-09-01
2022-05-16
1061Z - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
2016-09-01
2022-05-16
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-09-01
2022-05-16
4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
2016-09-01
2022-05-16
1089Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-09-01
2022-05-16
1086Z - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
2016-09-01
2022-05-16
1071Z - PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
2016-09-01
2022-05-16
1072Z - PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
2016-09-01
2022-05-16
1073Z - PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH
2016-09-01
2022-05-16
1084Z - PRODUKCJA PRZYPRAW
2016-09-01
2022-05-16
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie