KRS 0000630635
NIP6112767951
REGON36511300000000
NazwaVESPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVESPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 sie 2016 (8 lat temu) 02 sie 2016
Data usunięcia 21 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BIELARSKA, 23, KOWARY, 58-530, KOWARY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6112767951
data rejestracji 01 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMBEATA MARIA NIEMCZYNOWSKA PAJĄK
Wspólnik
2016-08-02
2023-09-21
Wspólnik
2016-08-02
2023-09-21
36457379700000
ŁUKASZ MICHAŁ ŁUCZYŃSKI
Wspólnik
2016-08-02
2023-09-21
ZBIGNIEW LULA
Wspólnik
2017-02-07
2018-01-05
ARTUR ANDRZEJ BUDZISZYN
Wspólnik
2017-02-07
2020-12-22
BEATA MARIA NIEMCZYNOWSKA PAJĄK
Beneficjent
ŁUKASZ MICHAŁ ŁUCZYŃSKI
reprezentant
ŁUKASZ MICHAŁ ŁUCZYŃSKI
Beneficjent
BEATA MARIA NIEMCZYNOWSKA PAJĄK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ŁUKASZ MICHAŁ ŁUCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ŁUKASZ MICHAŁ ŁUCZYŃSKI (PESEL:79012207297) JEST POSIADACZEM 99% UDZIAŁÓW ORAZ PREZESEM W VESPER SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZGŁOSZENIA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA W OSOBIE VESPER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE, REPREZENTOWANĄ PRZEZ ZARZĄD W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI ŁUKASZ ŁUCZYŃSKI JAKO PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-02
2023-09-21
36457379700000
2016-08-02
2018-01-05
UL. KADETÓW, 5, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
2018-01-05
2021-03-16
UL. BIELARSKA, 23, KOWARY, 58-530, KOWARY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie