KRS 0000630591
NIP8513198069
REGON36509382300000
NazwaFIRMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFIRMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ I SPÓŁKA
Data rejestracji 03 sie 2016 (8 lat temu) 03 sie 2016
Data usunięcia 24 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 55, USTOWO, 70-001, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8513198069
data rejestracji 13 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWYDARIUSZ PAWEŁ BOŃKOWSKI
Wspólnik
2016-08-03
2020-06-24
DOMINIKA EWA BOŃKOWSKA
Wspólnik
2016-08-03
2020-06-24
ZBIGNIEW STANISŁAW MŁYNAREK
Wspólnik
2016-08-03
2020-06-24
Wspólnik
2016-08-03
2020-06-24
32137159300000
DARIUSZ PAWEŁ BOŃKOWSKI
Prokurent
2016-08-03
2020-06-24
PROKURA SAMOISTNA
DOMINIKA EWA BOŃKOWSKA
Prokurent
2016-08-03
2020-06-24
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW STANISŁAW MŁYNAREK
Prokurent
2016-08-03
2020-06-24
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZOWI ALBO PROKURENTOWI WSPÓLNIK-KOMPLEMENTARIUSZ FIRMUS PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DARIUSZA BOŃKOWSKIEGO SPOSÓB REPREZENTACJI WSPÓLNIKA-KOMPLEMENTARIUSZA FIRMUS PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ZWANY PREZESEM ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI 1 ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-03
2020-06-24
32137159300000
2016-08-03
2019-07-12
FIRMUS PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie