KRS 0000630405
NIP6912516825
REGON36507142500000
NazwaNIERUCHOMOŚCI ZA GROSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIERUCHOMOŚCI ZA GROSZE
Data rejestracji 29 lip 2016 (8 lat temu) 29 lip 2016
Data usunięcia 24 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MACIEJA RATAJA, 14, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPIOTR STANISŁAW SZCZERBA
Wspólnik
2016-07-29
2017-11-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF TOMASZ PATRZEK
Wspólnik
2016-07-29
2023-04-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TOMASZ KRYSTIAN ROLA
Wspólnik
2017-11-22
2023-04-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF TOMASZ PATRZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-29
2017-02-08
PIOTR STANISŁAW SZCZERBA
PREZES ZARZĄDU
2016-07-29
2017-11-22
2016-07-29
2017-11-22
UL. SZCZYTNICKA, 60, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie