KRS 0000629691
NIP5252660862
REGON36444657300000
Nazwa"CENTRUM MIGRANTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM MIGRANTA
Data rejestracji 25 lip 2016 (8 lat temu) 25 lip 2016
Data usunięcia 06 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@CENTURMMIGRANTA.PL
Dane podatkowe
NIP 5252660862
data rejestracji 23 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.KAROLINA MARIA MISIEWICZ
Wspólnik
2016-07-25
2020-04-06
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ
NATALLIA HELDA
Wspólnik
2016-07-25
2020-04-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
EMILIA HANNA HUDZIŃSKA
Wspólnik
2016-07-25
2019-08-14
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
NATALIA HELDA
Likwidator
2019-08-09
2020-04-06
KAROLINA MARIA MISIEWICZ
Likwidator
2019-08-09
2020-04-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KAROLINA MARIA MISIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2019-08-09
EMILIA HANNA HUDZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2017-10-26
NATALLIA HELDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-25
2019-08-09
2016-07-25
2019-08-09
"CENTRUM MIGRANTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie