KRS 0000629421
NIP9820376619
REGON36503289100000
NazwaECORECYKLING TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECORECYKLING TRANSPORT
Data rejestracji 27 lip 2016 (8 lat temu) 27 lip 2016
Data usunięcia 26 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIOTRKOWSKA, 270, ŁÓDŹ, 90-361, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9820376619
data rejestracji 20 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJMACIEJ JÓZWIK
Wspólnik
2016-07-27
2020-07-23
1 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135 000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ PAŃCZAK
Wspólnik
2016-07-27
2018-03-07
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ JÓZWIK
Wspólnik
2018-03-07
2020-07-23
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANNA NOWAK
Wspólnik
2020-07-23
2023-06-26
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
PATRYK SEBASTIAN LESZCZYŃSKI
Prokurent
2016-07-27
2018-03-07
SAMOISTNA
TOMASZ JÓZWIK
Prokurent
2016-07-27
2018-03-07
SAMOISTNA
ROBERT WOSIŃSKI
Prokurent
2018-09-11
2020-07-23
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM - ŁĄCZNIE.
MICHAŁ PAŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-27
2018-03-07
TOMASZ JÓZWIK
PREZES ZARZĄDU
2018-03-07
2020-07-23
ANNA NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2020-07-23
2023-06-26
2016-07-27
2018-09-11
UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 238, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA
2018-09-11
2020-07-23
UL. KROKUSOWA, 1, ŁÓDŹ, 92-101, ŁÓDŹ, POLSKA
Km 3116/21
2022-09-13
2023-01-17
3556.32 PLN
Nc-e657250/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk Kancelaria Komornicza nr VI w Łodzi
Km 2106/22
2023-03-07
2023-07-18
1525.06 PLN
VI NC-E1515817/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk Kancelaria Komornicza nr VI w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie