KRS 0000629379
NIP9591974967
REGON36499239900000
NazwaZM BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZM BAU
Data rejestracji 21 lip 2016 (8 lat temu) 21 lip 2016
Data usunięcia 30 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HILAREGO MALI, 38, KIELCE, 25-630, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PERGAMON@ONET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHZBIGNIEW ZENON DYLEWSKI
Wspólnik
2016-07-21
2022-12-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
MAREK TOMASZ SIADUL
Wspólnik
2016-07-21
2022-12-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
ZBIGNIEW ZENON DYLEWSKI
Likwidator
2020-11-19
2022-12-30
ZBIGNIEW ZENON DYLEWSKI
Beneficjent
MAREK TOMASZ SIADUL
Beneficjent
ZBIGNIEW ZENON DYLEWSKI
reprezentant
ZBIGNIEW ZENON DYLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK TOMASZ SIADUL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW ZENON DYLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-21
2020-11-19
2016-07-21
2020-11-19
ZM BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie