KRS 0000629319
NIP1231321621
REGON36503608000000
NazwaKANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKANTAR
Data rejestracji 22 lip 2016 (8 lat temu) 22 lip 2016
Data usunięcia 10 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RADAROWA, 48, WARSZAWA, 02-137, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJEMURAT KUŞ
Wspólnik
2016-07-22
2016-10-11
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
CANAN KANTAR
Wspólnik
2016-10-11
2024-05-10
80 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 40.000,00 ZŁ
ERAY KANTAR
Wspólnik
2016-10-11
2024-05-10
19 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 9500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MURAT KUŞ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-22
2016-10-11
ABDULKADIR KUŞ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-22
2016-10-11
ERAY KANTAR
PREZES ZARZĄDU
2016-10-11
2024-05-10
2016-07-22
2016-10-11
VESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-22
2016-10-11
UL. NADRZECZNA, 7A, JABŁONOWO, 05-552, JABŁONOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie