KRS 0000629096
NIP9562318700
REGON36498757600000
NazwaKLINIKA TLENOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKLINIKA TLENOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 lip 2016 (8 lat temu) 20 lip 2016
Data usunięcia 22 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KOZACKA, 17-19, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9562318700
data rejestracji 01 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARTA JUSTYNA OGORZAŁY
Beneficjent
PIOTR ŁUKASZ OGORZAŁY
reprezentant
PIOTR ŁUKASZ OGORZAŁY
Beneficjent
Wspólnik
2016-07-20
2021-02-22
36458304000000
PIOTR ŁUKASZ OGORZAŁY
Wspólnik
2016-07-20
2021-02-22
MARTA JUSTYNA OGORZAŁY
Prokurent
2018-04-09
2021-02-22
SAMOISTNA
PIOTR ŁUKASZ OGORZAŁY
Prokurent
2016-07-20
2021-02-22
PROKURA SAMOISTNA
MARTA JUSTYNA OGORZAŁY
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SP. Z O. O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
PIOTR ŁUKASZ OGORZAŁY
Beneficjent
brak
PREZES ZARZĄDU W ZARZĄDZIE KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ-SPÓŁKA VABANK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU VABANK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PIOTR ŁUKASZ OGORZAŁY.
Członek Organu Reprezentacji
2016-07-20
2021-02-22
36458304000000
2016-07-20
2020-06-05
VABANK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-07-20
2016-09-05
UL. PROSTA, 15, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2016-09-05
2019-08-23
UL. PROSTA, 22, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie