KRS 0000628511
NIP6793131549
REGON36496041300000
NazwaLIVESUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIVESUPPORT
Data rejestracji 15 lip 2016 (8 lat temu) 15 lip 2016
Data usunięcia 01 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFIŃSKA, 4, KRAKÓW, 30-528, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIARKADIUSZ PAWEŁ MIKLER
Wspólnik
2016-07-15
2021-07-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
STANISŁAW GĄBARCZYK
Wspólnik
2016-07-15
2021-07-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
RAFAŁ MAREK LIDWIN
Wspólnik
2016-07-15
2021-07-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
JACEK DUDZIK
Wspólnik
2016-07-15
2021-07-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
STANISŁAW GĄBARCZYK
Beneficjent
ARKADIUSZ PAWEŁ MIKLER
Beneficjent
RAFAŁ MAREK LIDWIN
Beneficjent
JACEK DUDZIK
Beneficjent
JACEK DUDZIK
reprezentant
JACEK DUDZIK
Likwidator
2018-03-19
2021-07-01
STANISŁAW GĄBARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PREZES ZARZĄDU
ARKADIUSZ PAWEŁ MIKLER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
CZŁONEK ZARZĄDU
RAFAŁ MAREK LIDWIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
CZŁONEK ZARZĄDU
JACEK DUDZIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ PAWEŁ MIKLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-15
2018-03-19
RAFAŁ MAREK LIDWIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-15
2018-03-19
STANISŁAW GĄBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-15
2018-03-19
JACEK DUDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-15
2018-03-19
2016-07-15
2018-03-19
LIVESUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie