KRS 0000627626
NIP6263022396
REGON36492041900000
NazwaAQUA-TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAQUA-TECHNOLOGIA
Data rejestracji 11 lip 2016 (8 lat temu) 11 lip 2016
Data usunięcia 31 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 2A, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPIOTR MICHAŁ BERNAT
Wspólnik
2016-07-11
2022-08-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR LUCJAN JELONKIEWICZ
Wspólnik
2016-07-11
2022-08-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PIOTR MICHAŁ BERNAT
Likwidator
2022-02-04
2022-08-31
PIOTR LUCJAN JELONKIEWICZ
Likwidator
2022-02-04
2022-08-31
PIOTR MICHAŁ BERNAT
Beneficjent
PIOTR LUCJAN JELONKIEWICZ
Beneficjent
PIOTR MICHAŁ BERNAT
reprezentant
PIOTR LUCJAN JELONKIEWICZ
reprezentant
PIOTR MICHAŁ BERNAT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR LUCJAN JELONKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR MICHAŁ BERNAT
PREZES ZARZĄDU
2016-07-11
2022-02-04
PIOTR LUCJAN JELONKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-11
2022-02-04
2016-07-11
2020-04-29
LAMSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-04-29
2022-02-04
AQUA-TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie