KRS 0000626751
NIP8522622420
REGON36492056600000
NazwaGSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGSD
Data rejestracji 11 lip 2016 (8 lat temu) 11 lip 2016
Data usunięcia 02 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA OKRZEI, 58, SZCZECIN, 71-272, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETLESZEK CZAK
Wspólnik
2016-07-11
2022-02-02
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050,00 ZŁ
PAWEŁ NOWAK
Wspólnik
2016-07-11
2022-02-02
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050,00 ZŁ
DAMIAN CZAK
Wspólnik
2016-07-11
2022-02-02
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050,00 ZŁ
URIEL VINCENT CHUCK
Wspólnik
2016-07-11
2022-02-02
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050,00 ZŁ
PATRYK ANDRZEJ SURMACKI
Wspólnik
2016-07-11
2022-02-02
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1450,00 ZŁ
LESZEK CZAK
Likwidator
2020-08-12
2022-02-02
LESZEK CZAK
Beneficjent
LESZEK CZAK
reprezentant
LESZEK CZAK
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
DAMIAN CZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-11
2020-08-12
WOJCIECH KRZYSZTOF KARBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-11
2020-08-12
URIEL VINCENT CHUCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-11
2020-08-12
2016-07-11
2020-08-12
GSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie