KRS 0000626566
NIP8121917351
REGON36490566700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE TATRO-BET SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE TATRO-BET SZEWCZYK
Data rejestracji 05 lip 2016 (8 lat temu) 05 lip 2016
Data usunięcia 21 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 44, PRZEJAZD, 26-903, GŁOWACZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8121917351
data rejestracji 01 sie 2016
status Czynny
22102043170000510204152500
PKO Oddział 1 w Radomiu
ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHGRZEGORZ SZEWCZYK
Wspólnik
2016-07-05
2019-01-07
ANNA SZEWCZYK
Wspólnik
2016-07-05
2023-12-21
HENRYK ANDRZEJ WARCHOŁ
Wspólnik
2019-01-07
2021-04-26
ALICJA SZEWCZYK
Wspólnik
2021-04-26
2022-10-05
GRZEGORZ SZEWCZYK
Wspólnik
2022-10-05
2023-12-21
GRZEGORZ SZEWCZYK
Beneficjent
GRZEGORZ SZEWCZYK
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH BEZ WZGLEDU NA WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA DO RREPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2016-07-05
2019-01-07
ANNA SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2016-07-05
2023-12-21
HENRYK ANDRZEJ WARCHOŁ
Członek Organu Reprezentacji
2019-01-07
2021-04-26
ALICJA SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-26
2022-10-17
GRZEGORZ SZEWCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2022-10-17
2023-12-21
2016-07-05
2016-10-28
49, PRZEJAZD, 26-903, GŁOWACZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie