KRS 0000626436
NIP5223066955
REGON36492630400000
NazwaCROW 18 SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCROW 18
Data rejestracji 07 lip 2016 (8 lat temu) 07 lip 2016
Data usunięcia 23 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŻAGLOWA, 2, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 5223066955
data rejestracji 16 gru 2016
status Czynny
24109018700000000146535739
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
84109018700000000146535726
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
93109018700000000146535758
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHTOMASZ DANIEL WICKEL
Członek Organu Nadzoru
2016-07-07
2016-08-16
PRZEMYSŁAW SZABAT
Członek Organu Nadzoru
2016-07-07
2016-08-16
HALINA MOCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-16
2017-01-23
LINDA KATARZYNA MOCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-16
2017-01-23
ANNA PAWLUK GRAU
Członek Organu Nadzoru
2016-07-07
2016-08-16
JAN MIECZYSŁAW MOCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-16
2017-01-23
MICHAŁ JAN MOCZKOWSKI
zgłaszający - komplementariusz
MICHAŁ JAN MOCZKOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ JAN MOCZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI (PREZES ZARZĄDU) SPÓŁKI POD FIRMĄ: M2 LOGISTIC PARKS SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W M2 LOGISTIC PARKS SP. Z O.O. SP.K., UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PIOTR SIEKIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-07
2016-08-16
MICHAŁ JAN MOCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-16
2017-01-23
2016-07-07
2016-08-16
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie