KRS 0000625190
NIP9542766884
REGON36482114300000
NazwaEUROSTAR AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROSTAR AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY
Data rejestracji 29 cze 2016 (8 lat temu) 29 cze 2016
Data usunięcia 18 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO, 10, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHJANUSZ STANISŁAW BARAŃSKI
Wspólnik
2016-06-29
2016-09-05
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ
MARTIN BARANSKI
Wspólnik
2016-06-29
2016-09-05
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 ZŁ
CUMA KARA
Wspólnik
2016-06-29
2018-04-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
1977-08-30
YULIA KOZLOVA
Wspólnik
2017-09-06
2018-04-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
PETER HENRMANN GASSENMAIER
Wspólnik
2017-09-06
2024-09-18
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
HAKAN BASRI HAKKA
Wspólnik
2018-04-25
2024-09-18
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3350,00 ZŁ
JOANNA EWA APRYJAS
Prokurent
2016-09-05
2018-04-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ STANISŁAW BARAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2016-09-05
MARTIN BARANSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2016-09-05
CUMA KARA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-05
2018-04-25
1977-08-30
HAKAN BASRI HAKKA
PREZES ZARZĄDU
2018-04-25
2024-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie