KRS 0000625150
NIP6793130863
REGON36481384700000
NazwaMARKETEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMARKETEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 cze 2016 (8 lat temu) 28 cze 2016
Data usunięcia 19 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WIELICKA, 50, KRAKÓW, 30-321, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793130863
data rejestracji 07 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAŁUKASZ RAFAŁ KONINA
Beneficjent
BARTOSZ ROMAN NOWAK
Beneficjent
KRZYSZTOF MICHAŁ JAKUBOWSKI
Beneficjent
MARCIN JAN SMOROŃ
Beneficjent
ŁUKASZ RAFAŁ KONINA
reprezentant
BARTOSZ ROMAN NOWAK
reprezentant
MARCIN JAN SMOROŃ
Wspólnik
2016-06-28
2021-11-19
KRZYSZTOF MICHAŁ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2016-06-28
2021-11-19
BARTOSZ ROMAN NOWAK
Wspólnik
2016-06-28
2021-11-19
ŁUKASZ RAFAŁ KONINA
Wspólnik
2016-06-28
2021-11-19
ŁUKASZ RAFAŁ KONINA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BARTOSZ ROMAN NOWAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KRZYSZTOF MICHAŁ JAKUBOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARCIN JAN SMOROŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH ORAZ POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA: BARTOSZ NOWAK - CZŁONEK ZARZĄDU, ŁUKASZ KONINA - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-28
2021-11-19
36444697500000
2016-06-28
2021-11-19
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-28
2021-11-19
MARKETEYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-28
2021-11-19
UL. WIELICKA, 50, KRAKÓW, 30-321, KRAKÓW, POLSKA
2016-06-28
2021-11-19
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2016-06-28
2021-11-19
4651Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2016-06-28
2021-11-19
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2016-06-28
2021-11-19
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2016-06-28
2021-11-19
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2016-06-28
2021-11-19
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2016-06-28
2021-11-19
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2016-06-28
2021-11-19
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2016-06-28
2021-11-19
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie