KRS 0000625059
NIP5213739950
REGON36480112300000
NazwaLANY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLANY NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 24 cze 2016 (8 lat temu) 24 cze 2016
Data usunięcia 16 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CYBERNETYKI, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213739950
data rejestracji 29 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6491 LEASING FINANSOWY #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPIOTR JÓZEF KAMIŃSKI
Wspólnik
2016-06-24
2016-07-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-07-26
2021-07-29
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁOTYCH
36462205300000
Wspólnik
2021-07-29
2022-12-16
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850 ZŁOTYCH
18002088500000
ZBIGNIEW WANTUSIAK
Beneficjent
MACIEJ WANTUSIAK
zgłaszający - likwidator
MACIEJ WANTUSIAK
Likwidator
2020-11-12
2022-12-16
ZBIGNIEW WANTUSIAK
Beneficjent
POSIADACZ 70% AKCJI SPÓŁKI VAN PUR S.A. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI LANY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR JÓZEF KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-24
2016-07-26
MACIEJ WANTUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-26
2020-11-12
2016-06-24
2020-11-12
LANY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie