KRS 0000624183
NIP8792685525
REGON36488520300000
NazwaSTOWARZYSZENIE DZIAŁAMY RAZEM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDZIAŁAMY RAZEM
Data rejestracji 06 lip 2016 (8 lat temu) 06 lip 2016
Data usunięcia 20 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 5, NAWRA, 87-140, CHEŁMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8792685525
data rejestracji 23 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCHMARIUSZ SZYMECKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-09
2021-01-20
CELINA BYTNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-07-06
2021-01-20
EWA EDYTA URBANIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-07-06
2021-01-20
MAGDALENA KANNENBERG
Członek Organu Nadzoru
2016-07-06
2019-09-09
RAFAŁ GRUPA
Likwidator
2020-06-09
2021-01-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
RAFAŁ GRUPA
PREZES ZARZĄDU
2016-07-06
2019-09-09
DOROTA ZOFIA KURDYNOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-06
2019-09-09
EWA BARBARA PONIATOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-06
2018-05-29
MAGDALENA ANNA GABRYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-06
2020-06-09
ANDRZEJ BRONISŁAW KALITA
SEKRETARZ
2017-07-31
2018-05-29
MAGDALENA KANNENBERG
SEKRETARZ
2019-09-09
2020-06-09
SYLWIA SARA DUDA
SKARBNIK
2016-07-06
2020-06-09
BARBARA KATARZYNA LOERKE
SEKRETARZ
2018-05-29
2019-09-09
BARBARA KATARZYNA LOERKE
PREZES ZARZĄDU
2019-09-09
2020-06-09
BEATA DERUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-29
2020-06-09
2016-07-06
2020-06-09
STOWARZYSZENIE DZIAŁAMY RAZEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie