KRS 0000623532
NIP8133719639
REGON36413782000000
NazwaIN-N-TECH INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIN-N-TECH INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII
Data rejestracji 16 cze 2016 (8 lat temu) 16 cze 2016
Data usunięcia 27 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAGŁOBY, 7B, RZESZÓW, 35-304, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃWspólnik
2016-06-16
2020-01-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
18099448100000
RYSZARD IRZYK
Wspólnik
2017-08-31
2020-01-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-06-16
2020-01-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
18092967300000
KATARZYNA DANUTA BĘBEN
Wspólnik
2016-06-16
2017-05-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
IGA MAGDALENA PIĄTEK
Wspólnik
2017-05-10
2020-01-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
WOJCIECH JERZY LELITO
Wspólnik
2017-05-10
2017-08-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-06-16
2017-05-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
18082462600000
RYSZARD IRZYK
Likwidator
2019-02-19
2020-01-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIAZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, - PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ( STO TYSIĘCY)ZŁOTYCH, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE C) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH NIEWYMIENIONYCH POD LITERĄ B, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
KATARZYNA DANUTA BĘBEN
PREZES ZARZĄDU
2016-06-16
2017-05-10
WOJCIECH JERZY LELITO
PREZES ZARZĄDU
2017-05-10
2017-08-31
RYSZARD IRZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-31
2019-02-19
2016-06-16
2016-06-23
IN-N-TECH INKUBATOR NOWYCH TECHNOLIGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ
2016-06-23
2019-02-19
IN-N-TECH INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie