KRS 0000622940
NIP6342867403
REGON36476247500000
NazwaSUPPORTDEVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUPPORTDEVS
Data rejestracji 22 cze 2016 (8 lat temu) 22 cze 2016
Data usunięcia 24 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROLNA, 43C, KATOWICE, 40-555, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342867403
data rejestracji 27 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWKAMIL JANKOWSKI
Wspólnik
2016-06-22
2022-08-24
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
DAMIAN JARCZYK
Wspólnik
2016-06-22
2022-08-24
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MATEUSZ POLAK
Wspólnik
2016-06-22
2022-08-24
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
DAMIAN MARCIN JARCZYK
Likwidator
2018-05-10
2022-08-24
MATEUSZ TOMASZ POLAK
Likwidator
2018-05-10
2022-08-24
KAMIL KRZYSZTOF JANKOWSKI
Likwidator
2018-05-10
2022-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAMIL JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-22
2018-05-10
DAMIAN JARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-22
2018-05-10
MATEUSZ POLAK
PREZES ZARZĄDU
2016-06-22
2018-05-10
2016-06-22
2018-05-10
SUPPORTDEVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie