KRS 0000622769
NIP5662016385
REGON36469897800000
NazwaMEDICA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDICA MED
Data rejestracji 13 cze 2016 (8 lat temu) 13 cze 2016
Data usunięcia 18 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GABRIELA NARUTOWICZA, 20, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNAAGNIESZKA JEZIERSKA SZCZYPEK
Wspólnik
2016-06-13
2021-01-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANNA MARIA OLSZLEGIER MAKOWSKA
Wspólnik
2016-06-13
2022-05-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MAKOWSKI
Wspólnik
2021-01-21
2022-05-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MAKOWSKI
Likwidator
2021-02-17
2022-05-18
ANNA MARIA OLSZLEGIER MAKOWSKA
Likwidator
2021-02-17
2022-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA JEZIERSKA SZCZYPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-13
2021-01-21
ANNA MARIA OLSZLEGIER MAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-06-13
2021-02-17
2016-06-13
2021-02-17
MEDICA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie