KRS 0000622275
NIP1231319481
REGON36468021100000
NazwaSFS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSFS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 cze 2016 (8 lat temu) 10 cze 2016
Data usunięcia 17 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NOWA, 6, STARA IWICZNA, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1231319481
data rejestracji 01 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1310D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWBART SNIPPE
Beneficjent
1985-09-30
PATRICK FREDERIKS
reprezentant
PATRICK FREDERIKS
Beneficjent
Wspólnik
2016-06-10
2022-11-17
36446147200000
SFS HOLDING B.V.
Wspólnik
2016-06-10
2022-11-17
Likwidator
2021-07-08
2022-11-17
36446147200000
BART SNIPPE
Beneficjent
42% GŁOSÓW (JEDNOCZEŚNIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ I WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZ I W OBU POSIADA PO 42% GŁOSÓW/UDZIAŁÓW)
PATRICK FREDERIKS
Beneficjent
40% GŁOSÓW (JEDNOCZEŚNIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ I WSPÓLNIK KOMANDYTARIUSZ I W OBU POSIADA PO 40% GŁOSÓW/UDZIAŁÓW)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SFS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU SFS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PATRICK HUBERTUS FREDERIKS.
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-10
2021-07-08
36446147200000
2016-06-10
2021-07-08
SFS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie