KRS 0000622076
NIP5080092454
REGON36464875600000
NazwaSK GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSK GAZ
Data rejestracji 07 cze 2016 (8 lat temu) 07 cze 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 304, PRZEGINIA, 32-049, PRZEGINIA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 12000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5080092454
data rejestracji 12 lut 2021
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 maj 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘDAWID FISZER
Wspólnik
2016-06-07
2021-01-25
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8400 ZŁ
DOMINIK DAMIAN SĘK
Wspólnik
2016-06-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH.
JAROSŁAW STANISŁAW KANIA
Wspólnik
2021-01-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH.
JAROSŁAW STANISŁAW KANIA
reprezentant
JAROSŁAW STANISŁAW KANIA
Beneficjent
DOMINIK DAMIAN SĘK
reprezentant
DOMINIK DAMIAN SĘK
Beneficjent
JAROSŁAW STANISŁAW KANIA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DOMINIK DAMIAN SĘK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI WCHODZI OD 1 DO 3 OSÓB POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST: A) DO KWOTY 50.000,00 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
DOMINIK DAMIAN SĘK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-07
2021-01-25
DOMINIK DAMIAN SĘK
PREZES ZARZĄDU
2021-01-25
JAROSŁAW STANISŁAW KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-25
DAWID FISZER
PREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2021-01-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-29
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68200 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 65248.78 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65248.78 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0.23 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 220 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2731.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 41878.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -7639.48 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49517.92 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 47622.86 |
Aktywa razem | 41878.44 |
A. Aktywa trwałe | 29437.55 |
B. Aktywa obrotowe | 12440.89 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 4629.11 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2016-06-07
2021-01-25
FADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-06-07
2021-01-25
UL. 17 STYCZNIA, 14, PAJĘCZNO, 98-330, PAJĘCZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie