KRS 0000621912
NIP9581593264
REGON22063142800000
NazwaINVALL GREEN ENERGY SOCIEDAD LIMITADA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINVALL GREEN ENERGY SOCIEDAD LIMITADA
Data rejestracji 07 cze 2016 (8 lat temu) 07 cze 2016
Data usunięcia 26 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚLĄSKA, 21, GDYNIA, 81-319, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHINVALL GREEN ENERGY SOCIEDAD LIMITADA
Wspólnik
2016-06-07
2016-10-26
Wspólnik
2016-06-07
2016-10-26
36401684900000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ - INVALL GREEN ENRGY SOCIEDAD LIMITADA - PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE PODMIOTY: VALLSSER SOCIEDAD LIMITADA (KTÓREGO PRZEDSTAWIECIELEM JEST MIQUEL MARIA ARAGONES CASALS), GESTIO MEDIAMBIENTAL I RENOVABLES - GRUP NATURA S21 SL (KTÓREGO PRZEDSTAWICIELEM JEST JORDI MOLINER MARIANO), SI CAPITAL R S I, SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO (KTÓREGO PRZEDSTAWIECIELEM JEST SEBASTIAN GRAF VON WALDBURG ZU WOLFEGG UND WALDSEE) ORAZ SI CAPITAL PRIVATE EQUITY S,A S.G.E.C.R (KTÓREGO PRZEDSTAWICIELEM JEST EUSEBIO GÜELL MALET).
INVALL GREEN ENERGY SOCIEDAD LIMITADA
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-07
2016-10-26
2016-06-07
2016-10-26
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-07
2016-10-26
INVALL GREEN ENERGY SOCIEDAD LIMITADA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-07
2016-10-26
UL. ŚLĄSKA, 21, GDYNIA, 81-319, GDYNIA, POLSKA
2016-06-07
2016-10-26
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-06-07
2016-10-26
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-06-07
2016-10-26
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2016-06-07
2016-10-26
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2016-06-07
2016-10-26
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2016-06-07
2016-10-26
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2016-06-07
2016-10-26
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2016-06-07
2016-10-26
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-06-07
2016-10-26
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-06-07
2016-10-26
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie