KRS 0000621753
NIP9721264337
REGON36463089700000
NazwaMTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMTB
Data rejestracji 06 cze 2016 (8 lat temu) 06 cze 2016
Data usunięcia 01 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBORNICKA, 330, POZNAŃ, 60-689, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMICHAŁ WOJCIECH BALCERZAK
Wspólnik
2016-06-06
2022-06-01
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 335000 ZŁ
BARTŁOMIEJ MARCIN BARTOSZEWICZ
Wspólnik
2016-06-06
2022-06-01
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165000 ZŁ
MICHAŁ WOJCIECH BALCERZAK
Likwidator
2020-04-29
2022-06-01
BARTŁOMIEJ MARCIN BARTOSZEWICZ
Beneficjent
MICHAŁ WOJCIECH BALCERZAK
Beneficjent
MICHAŁ WOJCIECH BALCERZAK
reprezentant
BARTŁOMIEJ MARCIN BARTOSZEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ WOJCIECH BALCERZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ WOJCIECH BALCERZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-06-06
2020-04-29
2016-06-06
2020-04-29
MTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie