KRS 0000621169
NIP1251642676
REGON36460980000000
NazwaPOLON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPOLON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 cze 2016 (8 lat temu) 01 cze 2016
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 43, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1251642676
data rejestracji 04 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCITADEUSZ SKŁODOWSKI
Wspólnik
2016-06-01
2021-06-21
WOJCIECH WRONA
Wspólnik
2016-10-28
2021-06-21
Wspólnik
2016-06-01
2021-06-21
36457366200000
WOJCIECH WRONA
reprezentant
TADEUSZ SKŁODOWSKI
reprezentant
WOJCIECH WRONA
Beneficjent
TADEUSZ SKŁODOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH WRONA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH WRONA POSIADA 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10000 ZŁ W SPÓŁCE POLON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCĄ WSPÓLNIKIEM POLON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
TADEUSZ SKŁODOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
TADEUSZ SKŁODOWSKI POSIADA 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10000 ZŁ W SPÓŁCE POLON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCĄ WSPÓLNIKIEM POLON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA POLON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI WOJCIECH WRONA-PREZES ZARZĄDU , TADEUSZ SKŁODOWSKI- CZŁONEK ZARZĄDU . KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-01
2021-06-21
36457366200000
2016-06-01
2021-06-21
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-01
2021-06-21
POLON INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-01
2021-06-21
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 43, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
2016-06-01
2021-06-21
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-06-01
2021-06-21
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-06-01
2021-06-21
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2016-06-01
2021-06-21
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2016-06-01
2021-06-21
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-06-01
2021-06-21
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-06-01
2021-06-21
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2016-06-01
2021-06-21
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie