KRS 0000620878
NIP5482674164
REGON36457052800000
NazwaGOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOLBERG
Data rejestracji 31 maj 2016 (8 lat temu) 31 maj 2016
Data usunięcia 02 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 3 MAJA, 86, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHDAMIAN MARIUSZ CIEŚLAR
Wspólnik
2016-05-31
2022-12-02
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
LUCYNA CIEŚLAR
Beneficjent
DAMIAN CIEŚLAR
Beneficjent
DAMIAN CIEŚLAR
reprezentant
LUCYNA CIEŚLAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DAMIAN CIEŚLAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DAMIAN MARIUSZ CIEŚLAR
PREZES ZARZĄDU
2016-05-31
2022-12-02
2016-05-31
2022-12-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-31
2022-12-02
GOLBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-31
2022-12-02
UL. 3 MAJA, 86, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
2016-05-31
2022-12-02
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-05-31
2022-12-02
8121Z - NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
2407-SEE.7113.46.2023.1 UNP 2407-23-004123
2023-01-11
2023-01-13
1015.32 PLN
2407-723.257376.2022
Urząd Skarbowy w Cieszynie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie