KRS 0000620841
NIP7123313533
REGON36458080500000
NazwaIMMOBILIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIMMOBILIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 maj 2016 (8 lat temu) 31 maj 2016
Data usunięcia 25 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SPOKOJNA, 2, LUBLIN, 20-074, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7123313533
data rejestracji 22 cze 2016
status Czynny
16193016952500057745310001
BPSSA I Oddział w Lublinie
ul. Mieczysława Karłowicza 4 20-027 Lublin POLSKA
45105019531000009081108418
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
98105019531000009081108434
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2016-05-31
2024-06-25
06036053600000
JAROSŁAW PASZKOWSKI
Wspólnik
2016-05-31
2024-06-25
TOMASZ IWAN
Wspólnik
2016-05-31
2024-06-25
HUBERT TADEUSZ MAJ
Wspólnik
2016-05-31
2024-06-25
DARIUSZ KRZYSZTOF KOPER
Wspólnik
2016-05-31
2024-06-25
HUBERT TADEUSZ MAJ
Beneficjent
TOMASZ IWAN
Beneficjent
TOMASZ IWAN
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT TADEUSZ MAJ
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT TADEUSZ MAJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ IWAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZENIA, TJ. IMMOBILIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPRZENTACJI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU WRAZ Z PROKURENTEM. OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI IMMOBILIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE I UPRAWNIONYMI DO JEJ REPREZENTOWANIA, NA DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU O REJESTRACJĘ SPÓŁKI SĄ: DARIUSZ KRZYSZTOF KOPER-CZŁONEK ZARZĄDU, HUBERT TADEUSZ MAJ-CZŁONEK ZARZĄDU, TOMASZ IWAN-CZŁONEK ZARZĄDU, JAROSŁAW PASZKOWSKI-CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-31
2024-06-25
06036053600000
2016-05-31
2019-05-23
AL. RACŁAWICKIE, 8, LUBLIN, 20-037, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie