KRS 0000620634
NIP7842499765
REGON36455732100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM BYĆ
Krótka nazwaSOCJALNA RAZEM BYĆ
Data rejestracji 30 maj 2016 (8 lat temu) 30 maj 2016
Data usunięcia 07 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 32, WYMYSŁOWO, 62-240, TRZEMESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email RAZEMBYC@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 7842499765
data rejestracji 24 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.
EDYTA KUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-30
2017-03-27
KATARZYNA GÓRKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-30
2018-08-24
BEATA PRUSINOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-30
2017-07-21
KATARZYNA JÓRGA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-27
2018-09-25
IRENA RADKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-21
2018-08-24
KAROL WALCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-25
2020-04-07
MIROSŁAW STANISŁAW ŚWIERKOT
PREZES ZARZĄDU
2018-09-25
2020-04-07
MAGDALENA TORCZ
PREZES ZARZĄDU
2020-04-07
2020-12-07
2016-05-30
2020-04-07
12, MAŁACHOWO-SZEMBOROWICE, 62-230, WITKOWO, POLSKA
3003-SEE.711.694.2022.1
2022-10-20
2022-11-21
4894.79 PLN
3003.723.308640.2020
Urząd Skarbowy w Gnieźnie
3003-SEE.711.694.2022.1
2022-10-20
2022-11-21
11072.57 PLN
3003.723.308632.2020
Urząd Skarbowy w Gnieźnie
3003-SEE.711.694.2022.1
2022-10-20
2022-11-21
17281.85 PLN
3003.723.308636.2020
Urząd Skarbowy w Gnieźnie
Kms 153/22
2022-10-28
2022-11-22
1495.72 PLN
I C 1165/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Agnieszka Kalista Kancelaria Komornicza nr II w Słupcy
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie