KRS 0000620613
NIP5592044292
REGON36454998800000
NazwaENOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENOVIA
Data rejestracji 27 maj 2016 (8 lat temu) 27 maj 2016
Data usunięcia 29 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 6, ŚWIECIE, 86-105, ŚWIECIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJMARCIN PORAJ
reprezentant
ANNA MARIA FIRYN
Beneficjent
DOROTA ELŻBIETA GERKE-PORAJ
Beneficjent
DOROTA ELŻBIETA GERKE PORAJ
Wspólnik
2016-05-27
2023-05-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
ANNA MARIA FIRYN
Wspólnik
2016-05-27
2023-05-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
MARCIN PORAJ
Prokurent
2016-05-27
2017-05-15
PROKURA ODDZIELNA
MACIEJ ZENON FIRYN
Prokurent
2016-05-27
2017-05-15
PROKURA ODDZIELNA
MARCIN PORAJ
Likwidator
2017-05-15
2023-05-29
ANNA MARIA FIRYN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DOROTA ELŻBIETA GERKE-PORAJ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DOROTA ELŻBIETA GERKE PORAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-27
2023-05-29
ANNA MARIA FIRYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-27
2023-05-29
2016-05-27
2017-05-15
ENOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie